Auskünfte zu Stierli - Buck AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stierli - Buck AG
- Stierli - Buck AG ist aktuell aktiv und in der Branche Betreiben von sonstigen Schulen auf Sekundarstufe tätig. Der Sitz liegt in Dagmersellen.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 30.06.2010.
- Am 28.09.2020 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die UID der Firma lautet CHE-115.804.574.
- Es sind 2 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: FAHR-AUSBILDUNG.ch AG, Genossenschaft Wald Wiggertal.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.06.2010
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Dagmersellen
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.3.791.644-0
UID/MWST
CHE-115.804.574
Branche
Betreiben von sonstigen Schulen auf Sekundarstufe
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Schulung, Aus- und Weiterbildung von Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer, Betrieb einer Fahrschule, Transport von Gütern und Personen aller Art, Handel mit Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stierli - Buck AG
Publikationsnummer: HR02-1004986952, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stierli - Buck AG, in Wikon, CHE-115.804.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, S.0, Publ. 6585656).
Statutenänderung:
18.09.2020.
Sitz neu:
Dagmersellen.
Domizil neu:
Luzernerstrasse 5, 6252 Dagmersellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Schulung, Aus- und Weiterbildung von Berufsfahrerinnen und Berufsfahrer, Betrieb einer Fahrschule, Transport von Gütern und Personen aller Art, Handel mit Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buck, Franz Xaver genannt Xaver (1957), von Ballwil und Hochdorf, in Wikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Buck, Silvia, von Ballwil und Hochdorf, in Wikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buck, Xaver Franz, von Ballwil und Hochdorf, in Wikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Buck, Xaver Franz (1978), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 6585656, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stierli - Buck AG, in Wikon, CH-100.3.791.644-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 15, Publ. 5716074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Hans-Rudolf, von Gebenstorf, in Dagmersellen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stierli-Nagy, Ildiko, ungarische Staatsangehörige, in Dagmersellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buck, Franz Xaver genannt Xaver (1957), von Ballwil und Hochdorf, in Wikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Buck, Xaver, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Buck, Silvia, von Ballwil und Hochdorf, in Wikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Buck, Xaver Franz (1978), von Ballwil und Hochdorf, in Wikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 5716074, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stierli - Buck AG, in Wikon, CH-100.3.791.644-0, Flüeliacherweg 7, 4806 Wikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2010.
Zweck:
Schulung, Aus- und Weiterbildung von Berufsfahrern und Berufsfahrerinnen;
Betrieb einer Fahrschule;
Transport von Gütern und Personen aller Art;
Finanzierungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Überbauung und Veräusserung von Grundstückeigentum etc..
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch einfachen oder eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stierli, Hans-Rudolf, von Gebenstorf, in Dagmersellen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Buck, Xaver, von Ballwil und Hochdorf, in Wikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stierli-Nagy, Ildiko, ungarische Staatsangehörige, in Dagmersellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.